Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Cecilia González | Fiscal (S) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena | 2023-06-12 | 2023-06-19 | Circular N°060 de fecha 09 de junio de 2023, Informa subrogancia en la función de Fiscal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marta Nuyado | Jefa Gabinete Subdirección Nacional Temuco | 2022-05-20 | 2023-06-01 | Memorándum N°045 de fecha 20 de mayo de 2022, designa como Jefa de Gabinete de la Subdirección Nacional Temuco. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Antilén | Jefa (s) Departamento de Desarrollo Indígena | 2023-04-24 | 2023-05-18 | Circular N°050 de fecha 04 de mayo de 2023, Informa Subrogancia del Departamento de Desarrollo Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Magaly Agüero | Jefa (S) Departamento de Administración y Finanzas | 2022-09-21 | 2023-05-01 | Circular N°094 de fecha 28 de septiembre de 2022, informa subrogancia en las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y Resolución Exenta RA 798/937/2022 de 29 de septiembre de 2022 recomendación de funciones Directivas. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Carmine | Fiscal (s) CONADI | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Circular N°044 de fecha 2 de abril de 2023, Informa Subrogancia en la función de Director Nacional y Fiscal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia González | Fiscal (S) | 2022-05-05 | 2023-04-14 | Encomendación de Funciones Directivas, Resolución Exenta RA N°798/275/2022, como Fiscal de la CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tulio Matamala | Jefe Fondo de Tierras y Aguas Indígenas | 2020-04-01 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Antilén | Jefe (S) Departamento de Desarrollo Indígena | 2023-01-02 | 2023-03-27 | Res. Exenta R.A N°798/166/2023, de fecha 27.10.2023, encomienda funciones de directiva, y Circular N°013 de fecha 26 d enero de 2023, Informa subrogancia del Jefe de Desarrollo de la CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Caniumán | Subdirector (S) Nacional Temuco | 2023-02-16 | 2023-03-17 | Circular N°025 de fecha 16 de febrero de 2023, Informa Subrogancia en la función de Subdirector Nacional (s) Temuco. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Cárcamo | Director (S) OAI Punta Arenas | 2023-02-20 | 2023-03-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Eduardo Huaiquipan Painen | Jefe (S) Administración y Finanzas | 2023-03-01 | 2023-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Tepano | Jefa (S) de Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua | 2019-03-18 | 2023-02-28 | Res. Ex. N°798/400/2019 que encomienda funciones directivas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Honorio Mamani | Subdirector (S) Nacional CONADI Iquique | 2023-01-26 | 2023-02-23 | Resolución Exenta R.A N°798/167/2023 de fecha 27-01-2023, encomendación de Funciones Directivas, como Subdirector (S) Nacional CONADI Iquique. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Caniumán | Subdirector (S) Nacional Temuco | 2023-02-06 | 2023-02-15 | Circular N°18 de fecha 06 de febrero de 2023. Informa Subrogancia Subdirector Nacional Temuco. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Carmine | Fiscal (S) | 2023-01-23 | 2023-02-10 | Resolución Exenta RA N°798/164/2023, Recomendación de funciones directivas como Fiscal Subrogante. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Sandoval | Jefe (S) de Gabinete | 2023-01-30 | 2023-02-10 | Circular N°014 de fecha 27 de enero del 2023, Informa subrogancia del Jefe de Gabinete. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andy Vera Gomez | Jef (s) Unidad de Planificación y Control de Gestión | 2023-01-25 | 2023-02-07 | Circular N°012 de fecha 25 de enero de 2023, Subrogancia de Planificación, para ser informada a todos/as los/as funcionarios/as de la CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Berdegue | Encargado (S) de la Unidad de Convenio 169. | 2023-01-18 | 2023-01-31 | Mediante Circular N°005 de fecha 17 de enero de 2023, informa subrogancia en la Función de Encargado de Unidad de Convenio 169 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Antilén | Jefa (s) Departamento de Desarrollo Indígena | 2023-01-02 | 2023-01-13 | Circular N°050 de fecha 04 de mayo de 2023, Informa Subrogancia del Departamento de Desarrollo Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tulio Matamala | Jefe (s) del Fondo de Desarrollo Indígena | 2022-11-24 | 2023-01-03 | Circular N°122 de fecha 25 de noviembre de 2022, Informa Subrogancia en la función de jefe del Departamento Fondo de Desarrollo Indígena de la Dirección Nacional CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Cortés | Director (s) Regional de Valdivia | 2022-06-13 | 2022-12-31 | Resolución Exenta N°1532 de fecha 14 de junio de 2022, Establece orden de subrogancia a cargo Director/a Regional de Valdivia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Cañupán | Encargado Nacional Programa Chile Indígena | 2021-05-03 | 2022-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Montserrat Calcina | Jefe (S) Oficina de Asuntos Indígenas San Pedro de Atacama | 2022-10-17 | 2022-10-28 | Circular N°105 de fecha 20 de octubre de 2022, Informa Subrogancia en la función de Jefa (S) Oficina de Asuntos Indígenas San Pedro de Atacama. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eleodoro Miguel Moscoso Esteban | Subdirector Nacional CONADI Iquique | 2019-08-02 | 2022-08-16 | Resolución Exenta N° RA 798/1708/2019. Fecha 21 de agosto del 2019.- Nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 2° nivel. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Rodríguez | Jefa (S) Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago | 2022-07-06 | 2022-08-08 | Resolución Exenta 798 de fecha 6 de febrero de 2020, designa subrogancia en la función de Jefa de Oficina de Asuntos Indígenas Santiago. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Avendaño | Jefa (S) de Oficina de Asuntos Indígenas Punta Arenas | 2019-03-18 | 2022-07-29 | Res. Ex. N°798/393/2019 de fecha 17/01/2019 que designa en calidad de suplente. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ibe Garcia Licanqueo | Encargada (S) Unidad de Cultura y Educación Indígena | 2019-03-18 | 2022-05-31 | Circular N°005 de fecha 9 de enero 2019 que Informa subrogancia en la función de Encargado (a) de la Unidad de Cultura y Educación de la Corporación de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Saenz | Fiscal Nacional | 2019-06-27 | 2022-05-09 | Resolución N° 035 de fecha 27 de noviembre de 2018, que nombra en Cargo de Alta Dirección Pública
Resolución Exenta N° 2.268 de fecha 20 de octubre del 2021, Dispone renovación de nombramiento de don Fernando Andrés Sáenz Taladriz, en calidad de titular, en el cargo de directivo, de fiscal de la corporación nacional de desarrollo indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Madariaga | Jefe (S) de Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama. | 2021-05-24 | 2022-05-06 | Res. Ex. N°798/490/2021, de fecha 4 de junio de 2021. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Paola Hormazabal Navarrete | Subdirectora Nacional Sur CONADI Temuco (S) | 2021-07-05 | 2022-02-28 | Circular N°049 de fecha 2 de julio de 2021. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Marcelo Bórquez Ojeda | Director Regional (S) CONADI Osorno | 2022-02-07 | 2022-02-25 | Circular N°007 de fecha 14 de enero de 2022, que Informa subrogancia en la función de Director Regional Valdivia y Director Regional Osorno de la CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Carrasco | Jefe (S) Departamento del Fondo Tierras | 2022-02-17 | 2022-02-25 | Circular N°016 de fecha 17 de febrero de 2022, que Informa Subrogancia en función de Jefe (S) del Departamento de Tierras de la CONADI Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Montecinos | Jefa (S) de Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago | 2022-02-02 | 2022-02-21 | Subroga en el marco de lo establecido en los artículos 79 y 80 del Decreto de Fuerza de Ley N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Berdegue | Encargado (S) de la Unidad de Convenio 169. | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Circular N°012 de fecha 31 de enero de 2022, que Informa Subrogancia en la función de Encargado (S) de la Unidad de Convenio 169. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Andrés Yáñez Rivas | Jefa (S) Departamento de Administración y Finanzas | 2022-02-07 | 2022-02-13 | Circular N°010 de fecha 26 de enero de 2022, que Informa Subrogancia en la función de Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional CONADI Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Escobar | Subdirector Nacional Sur (S) CONADI Temuco | 2022-01-28 | 2022-02-11 | Subroga en el marco de lo establecido en el articulo 80 del Decreto de Fuerza de Ley N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Ziem | Jefa (S) Departamento de Administración y Finanzas | 2022-01-31 | 2022-02-06 | Circular N°010 de fecha 26 de enero de 2022, que Informa Subrogancia en la función de Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Alcamán | Jefe de Planificación y Control de Gestión (S) | 2022-01-17 | 2022-02-04 | Circular N°006 de fecja 14 de enero de 2022, que Informa subrogancia en la función de Encargado (S) Unidad de Planificación y Control de Gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Antilén | Jefa (S) del Fondo de Desarrollo Indígena | 2022-01-31 | 2022-02-04 | Circular N°13 de fecha 31 de enero de 2022, que Informa Subrogancia en la función de Jefe (S) del Departamento Fondo de Desarrollo de la Dirección Nacional CONADI. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José González | Fiscal (S) | 2022-01-10 | 2022-01-18 | Resolución Exenta RA N°798/2/2022 de fecha 10 de enero de 2022, que encomienda funciones Directivas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Carrasco | Jefe (S) Departamento del Fondo Tierras | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Circular N°004 de fecha 11 de enero de 2022, que Informa Subrogancia en función de Jefe (S) del Departamento de Tierras de la CONADI Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José González | Fiscal (S) | 2021-10-21 | 2021-12-20 | Resolución Exenta RA N°798/159/2021 Que encomienda funciones directivas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Andrés Yáñez Rivas | Jefe (S) Departamento de Administración y Finanzas | 2019-08-14 | 2021-10-11 | Circular N°089 de fecha 13 de agosto de 2019 que informa Subrogancia del Departamento de Administración y Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia Pérez | Jefa (S) de Fondo de Tierras y Aguas Indígenas | 2021-09-22 | 2021-10-06 | Circular N°73 de fecha 22 de septiembre de 2021, que informa subrogancia del Jefe/a del Departamento del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Alejandro Huenchuñir Gómez | Subdirector Nacional Sur CONADI Temuco | 2018-11-28 | 2021-08-28 | Resolución N°050 que Nombra en Cargo de Alta Dirección Publica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Rodríguez | Jefa (S) de Oficina de Asuntos Indígenas de CONADI Santiago | 2021-08-11 | 2021-08-23 | Circular N°59 de fecha 13 de agosto de 2021, que informa subrogancia. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Alcamán | Jefe de Planificación y Control de Gestión (S) | 2021-07-14 | 2021-07-27 | Circular N°51 de fecha 13 de julio de 2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Andrés Sáez Paredes | Encargado (S) de Unidad de Cultura y Educación Indígena | 2021-05-26 | 2021-05-31 | Circular N°33 de fecha 26 de abril de 2021, que informa subrogancia de la Encargado (S) de Unidad de Cultura y Educación Indígena Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Montserrat Calcina | Jefe (S) de Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama. | 2021-01-28 | 2021-05-23 | Res. Ex. N° 220 de fecha 26 de enero de 2021, que Encomienda funciones Directivas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Magaly Agüero | Jefa (S) Departamento de Administración y Finanzas | 2021-05-03 | 2021-05-07 | Circular N°34 de fecha 30 de abril de 2021, que informa subrogancia del Jefe (S) Departamento de Administración y Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |