Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Carlo Andre Sagredo Gómez | Integrante de Comisión Evaluadora de licitación pública ID N° 2624-1-L124 | 2024-05-09 | 2024-09-30 | Link directo a la resolución en mercadopublico.cl Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Pablo Gamboa | 1591-32-L124 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | ASESORÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA TURISMO AVENTURA, ASOCIADO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Pablo Gamboa | 1591-32-L124 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | ASESORÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA TURISMO AVENTURA, ASOCIADO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Montenegro | 1591-32-L124 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | ASESORÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA TURISMO AVENTURA, ASOCIADO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Venegas | 1591-32-L124 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | ASESORÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA TURISMO AVENTURA, ASOCIADO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jurgen Thor Mulsow Olave | 1875-5-LQ24 | 2024-09-10 | 2024-09-26 | Apoyo y participación en eventos turísticos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tania Sanchez Muñoz | 1875-5-LQ24 | 2024-09-10 | 2024-09-26 | Apoyo y participación en eventos turísticos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Yañez Pereceda | 1875-5-LQ24 | 2024-09-10 | 2024-09-26 | Apoyo y participación en eventos turísticos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Veronica Cristina Aguilar Diaz | ENCARGADO(A) UNIDAD DE DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Bastidas | ENCARGADO(A) UNIDAD DE SOPORTE INFORMÁTICO | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Benavente | Jefe (S) Departamento de Turismo Social | 2019-06-04 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Bitreras | ENCARGADO(A) UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Michelle Bolomey Córdova | Subdirectora de Marketing (S) | 2022-02-03 | Indefinido | Resolución Exenta 75 del 04.02.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Bustamante Cares | ENCARGADO(A) SUBUNIDAD DE TESORERÍA | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Cerda | Subdirector Administrativo (S) | 2022-03-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lucía Cid | ENCARGADO(A) UNIDAD DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Susana Cisternas | Subdirectora Administrativa (S) | 2022-03-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Espejo | ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Fabian Espinoza Pino | Fiscal (S) | 2022-02-04 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Solange Fuster | Subdirectora de Desarrollo (S) | 2023-07-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Solange Fuster | ENCARGADO(A) UNIDAD DE COMPETITIVIDAD | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Katherine Guerrero | ENCARGADO(A) UNIDAD DE TURISMO ATIENDE | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joanna Carolaine Gutierrez Aguilera | Director regional (S) de Maule | 2023-02-07 | Indefinido | Resolución N°275 de 3/07/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Herrera | Fiscal (S) | 2021-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Iturra | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Kostin García | ENCARGADO(A) UNIDAD DE OPERACIONES | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marilú Lagos Muñoz | ENCARGADO(A) UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Leiva | ENCARGADO DEPTO DE REGULARIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Meza | ENCARGADO(A) UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Helmut Momberg | Subdirector Administrativo (S) | 2023-07-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Montenegro | Subdirectora de Desarrollo (S) | 2021-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Muñoz | ENCARGADO(A) UNIDAD DE MERCADOS | 2024-08-19 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Novoa Castillo | ENCARGADO(A) UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REGIONES | 2024-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Paz Parra Mora | Jefe (S) de Departamento de Estadísticas | 2022-02-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Pérez | Jefa (S) Departamento de Turismo Social | 2022-02-03 | Indefinido | Resolución Exenta 75 del 04.02.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Retamal | Jefa (S) Departamento de Turismo Social | 2019-03-14 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marybel Silva | Jefe (S) de Departamento de Estadísticas | 2021-04-02 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rudyard Ullrich | Subdirector (S) de Marketing | 2023-07-03 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Valenzuela | Subdirectora (S) de Marketing | 2023-02-02 | Indefinido | Resolución Exenta 276 del 03.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ernesto Muñoz | Fiscal | 2023-11-14 | 2026-11-14 | En trámite Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Rojas | Subdirector Administrativo | 2023-09-20 | 2026-09-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |