Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Christian Larraín | Consejero/a Comité Sistemas de Empresas Públicas _ SEP | 2015-08-28 | 2017-12-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Paredes | Directora Ejecutiva Comité Desarrollo Productivo Regional Los Ríos (S) | 2017-07-03 | 2017-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Abel Benítez | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2015-10-20 | 2017-09-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Felipe Céspedes Cifuentes | Consejero/a Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2015-08-28 | 2017-08-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Gerente Innova (S) | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fredy Lorenzo Ortega Barril | Consejero/a Comité Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos | 2015-10-06 | 2017-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Álvaro Fischer Abeliuk | Consejero/a Comité InnovaChile | 2015-08-28 | 2017-07-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcia Varela | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2017-07-18 | 2017-07-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2017-07-12 | 2017-07-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Hojman Trujillo | Consejero/a Comité InnovaChile | 2015-08-28 | 2017-07-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Arturo Rosamel Molina Henríquez | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2015-10-20 | 2017-06-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Amanda De Jesús Pérez Ahumada | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2015-10-20 | 2017-06-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | GERENTE DE CONTROL INTERNO (S) | 2017-06-08 | 2017-06-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Cortese | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos | 2015-10-06 | 2017-06-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Hentzschel | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2017-04-05 | 2017-06-02 | Licitación Pública para la contratación de una “"Consultoría para la identificación y evaluación de oportunidades para el desarrollo local de la cadena de valor del litio en electrónica de consumo, electro-movilidad, almacenamiento térmico para energía solar y otros sectores " (ID: 938251-4-LQ17) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Inti Núñez | Gerente Emprendimiento/Consejero Comité lnnovaChile/Consejero Comité Capital de Riesgo | 2015-08-28 | 2017-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hermann Von Mühlenbrock | Consejero/a Comité Producción Limpia - CPL | 2015-08-28 | 2017-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Crespo Ureta | Consejero/a Comité Producción Limpia - CPL | 2015-08-28 | 2017-04-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Paredes | Director/a Ejecutiva/o (S) Comité Desarrollo Productivo regional de Los Ríos | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Millán | Director Ejecutivo Comité Desarrollo Productivo Regional Los Ríos | 2015-10-06 | 2017-04-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Alzamora | Consejero/a Comité de Innovación en el Sector Público | 2015-08-28 | 2017-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Díaz Wörner | Consejero/a Comité Innova Bio-Bío | 2015-08-28 | 2017-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Salas Muñoz | Consejero/a Comité Producción Limpia - CPL | 2015-08-28 | 2017-03-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Esteban Badenier Martínez | Consejero/a Comité Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables - CIFES | 2015-08-28 | 2017-03-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Mena Carrasco | Consejero/a Comité Producción Limpia - CPL | 2015-08-28 | 2017-03-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Miranda Mendoza | Consejero/a Comité de Innovación en el Sector Público | 2015-08-28 | 2017-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Miguel Piquer Gardner | Consejero/a Comité de Innovación en el Sector Público | 2015-08-28 | 2017-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Vignolo Friz | Consejero/a Comité de Innovación en el Sector Público | 2015-08-28 | 2017-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Cartes Palma | Director Ejecutivo InnovaChile (S) | 2017-02-06 | 2017-02-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Márquez | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos | 2015-10-06 | 2016-12-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Katherinne Ayala A. | Gerente de Administración y Finanzas (s) | 2016-12-15 | 2016-12-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Zahler | Consejero Comité InnovaChile | 2015-08-28 | 2016-12-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Paredes | Directora Ejecutiva Comité Desarrollo Productivo Regional Los Ríos (s) | 2016-11-22 | 2016-11-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Ruz | Director/a Ejecutivo Comité de Producción Limpia (s) | 2016-11-10 | 2016-11-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maximo Pacheco Matte | Consejero/a Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2015-08-28 | 2016-10-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Christian Santana Oyarzún | Consejero/a Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2015-08-28 | 2016-10-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Paredes | Directora Ejecutiva Comité Desarrollo Productivo Regional Los Ríos (s) | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Echeverría | Consejero/a Comité InnovaChile | 2015-08-28 | 2016-08-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Musso | Consejero/a Comité de Emprendimiento | 2015-08-28 | 2016-08-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Hentzschel | Director Ejecutivo (S) Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2015-08-28 | 2016-07-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Alvarez | Consejero/a Comité Sistemas de Empresas Públicas _ SEP | 2015-08-28 | 2016-06-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ronaldo Antonio Bruna Villena | Consejero/a Comité Sistemas de Empresas Públicas _ SEP | 2015-08-28 | 2016-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Farias Poblete | Director Ejecutivo (S) Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2016-04-26 | 2016-04-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Troncoso Piñeiro | Director Ejecutivo (S) Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables - CIFES | 2016-02-24 | 2016-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gianncarlo Durán Díaz | Director Ejecutivo (S) Comité Laboratorio de Gobierno | 2016-02-22 | 2016-02-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Escandón Nagel | Director Ejecutivo (S) Comité Laboratorio de Gobierno | 2016-02-16 | 2016-02-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Betancourt | Consejero/a Comité de Innovación en el Sector Público | 2015-08-28 | 2016-02-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Barrios | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2015-10-20 | 2016-01-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Katia Trusich Ortiz | Consejero Comité de Producción Limpia | 2015-08-28 | 2016-01-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Alvarez Lopez | Coordinador General de Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2015-08-28 | 2015-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |