Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Naya Flores | Fiscal Suplente | 2020-05-06 | 2020-11-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Commentz | Gerente Corporativo (S) | 2020-10-27 | 2020-10-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Commentz | Gerente Corporativo (S) | 2020-10-21 | 2020-10-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Alfredo Pineda Viviani | Director Ejecutivo Comité de Transformación Digital Subrogante | 2020-07-21 | 2020-09-15 | Designa SSPP Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Ignacio Gonzalo Muñoz González | Director Ejecutivo Comité de Desarrollo y Fomento Indígena | 2019-08-01 | 2020-09-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Giovanni Calderón | Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | 2018-08-20 | 2020-08-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Max Correa | Director Ejecutivo Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2019-05-01 | 2020-08-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Adriana Cardenas Uribe | Directora Ejecutivo Comité Transformación Digital | 2020-01-02 | 2020-07-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Matte | Consejero/a Comité InnovaChile | 2018-07-30 | 2020-07-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Linderos | Gerente de Auditoría Interna | 2015-08-28 | 2020-07-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Rojas | Gerente de Procesos, Operaciones y Tecnología | 2019-03-01 | 2020-07-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Directora de Estrategia | 2019-10-01 | 2020-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elina Cruz Tanhnuz | Fiscal | 2018-05-28 | 2020-05-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Saldías | Consejero Comité CORFO (prueba) | 2018-08-24 | 2020-04-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Saldías | Otro | 2019-12-17 | 2020-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Bosch Mitjans | Director Ejecutivo Comité Sistema de Empresas Públicas - SEP | 2018-09-24 | 2020-02-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Catalina Plaza Squella | Gerenta Corporativa (S) | 2020-01-23 | 2020-01-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Rojas | Directora Ejecutiva Comité de Financiamiento y Derecho Educacional | 2018-05-02 | 2020-01-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Francisco García Mac - Vicar | Director Ejecutivo Comité Transformación Digital | 2019-03-01 | 2020-01-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paula González | Consejero/a Comité InnovaChile | 2017-03-13 | 2019-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Andrés Wagner Brizzi | Consejero/a Comité InnovaChile | 2017-10-05 | 2019-12-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Leturia | Consejero/a Comité de Emprendimiento | 2019-05-02 | 2019-11-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tadashi Takaoka | Gerente Emprendimiento | 2017-07-19 | 2019-10-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tadashi Takaoka | Consejero/a Comité de Capital de Riesgo - CCR | 2017-09-01 | 2019-10-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tadashi Takaoka | Consejero/a Comité InnovaChile | 2018-07-12 | 2019-10-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Gerente Corporativo | 2018-07-01 | 2019-09-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María De Los Ángeles Romo Bustos | Consejero/a Comité de Capital de Riesgo - CCR | 2018-08-01 | 2019-09-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Andres Roeschmann Gillmore | Consejero/a Comité InnovaChile | 2018-07-12 | 2019-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Victoria Paz Machuca | Directora de Estrategia y Sustentabilidad | 2018-05-17 | 2019-09-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Victoria Paz Machuca | Consejero/a Comité InnovaChile | 2018-07-12 | 2019-09-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Paredes | Directora Ejecutiva Comité Desarrollo Productivo Regional Los Ríos (S) | 2019-08-09 | 2019-08-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Victoria Paz Machuca | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2018-12-01 | 2019-06-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hernán López | Subgerente de Comunicaciones y Marketing | 2019-05-02 | 2019-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Sichel | Consejero/a Comité de Capital de Riesgo - CCR | 2018-05-02 | 2019-06-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Gerente de Innovación (S) | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Fiscal (S) | 2019-05-10 | 2019-05-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Gerente de Innovación (S) | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ana Fuentes | Gerente de Innovación (S) | 2019-05-08 | 2019-05-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Fernando Acuña | Consejero/a Comité de Asignación Zonal de Fondos -CAZ | 2018-06-12 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Fernando Acuña | Consejero/a Comité de Asignación Regional - CAR | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Gilberto Acuña Villalobos | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2017-07-14 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Consejero/a Comité de Asignación Regional - CAR | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Álvarez | Consejero/a Comité de Asignación Regional - CAR | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Álvarez | Consejero/a Comité Ejecutivo de Créditos - CEC | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Álvarez | Consejero/a Comité de Financiamiento y Derecho Educacional | 2018-07-24 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Alvarez Castillo | Consejero/a Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta | 2015-10-20 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Ampuero Espinoza | Consejero/a Consejo Corfo | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Angulo | Consejero/a Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar | 2014-12-30 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Aravena | Consejero/a Comité de Asignación Regional - CAR | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Arévalo | Consejero/a Comité de Asignación Zonal de Fondos -CAZ | 2018-05-02 | 2019-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |