Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2023-05-19 | 2023-05-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2023-05-17 | 2023-05-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 14:00 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elizabeth Zapata González | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-05-03 | 2023-05-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Iván Damino | Subdirector Regional Maule | 2019-11-01 | 2023-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2023-04-26 | 2023-04-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elizabeth Zapata González | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-04-26 | 2023-04-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Medio día (tarde) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2023-04-03 | 2023-04-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Startup (S) | 2023-03-27 | 2023-04-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Emprendimiento (S) | 2023-03-29 | 2023-04-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Gerente Legal | 2012-05-01 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Naya Flores | Fiscal Subrogante | 2020-11-09 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2023-03-27 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Rojas | Director de Tecnología | 2020-07-09 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Rojas | Consejero/a Comité Seguros del Agro - Agroseguros | 2020-08-10 | 2023-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Emprendimiento (S) | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Startup (S) | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2023-03-21 | 2023-03-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Caro | Subdirector Regional Valparaíso | 2022-06-01 | 2023-03-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Startup (S) | 2023-03-21 | 2023-03-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-03-06 | 2023-03-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2023-03-06 | 2023-03-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Selman | Director Ejecutivo (S) Comité Sistema de Empresas | 2023-02-20 | 2023-03-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Aníbal Pérez | Director Ejecutivo COMSA | 2022-04-15 | 2023-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Carvallo | Director Ejecutivo Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático (S) | 2023-01-30 | 2023-02-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2023-02-01 | 2023-02-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2023-02-03 | 2023-02-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente StartUp (S) | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2023-02-04 | 2023-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rocío Fonseca | Gerente de Innovación | 2018-06-01 | 2023-02-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rocío Fonseca | Consejero/a Comité de Emprendimiento | 2020-08-12 | 2023-02-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Huber | Subdirectora Regional Los Lagos | 2021-04-02 | 2023-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Gerente de Innovación (S) | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Hentzschel | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elizabeth Zapata González | Gerenta Capacidades Tecnológica (S) | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2023-01-20 | 2023-01-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Jeannette Martín Cornejo | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Aravena | Gerente de Innovación (S) | 2023-01-04 | 2023-01-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Aravena | Gerente de Innovación (S) | 2022-12-26 | 2022-12-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Aravena | Gerente de Innovación (S) | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |