Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Claudio Valenzuela | Consejero/a Comité Seguros del Agro - Agroseguros | 2021-03-29 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Leonardo Valenzuela | Director de Activos y Contratos Mineros | 2024-08-05 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maria Soledad Valiente Moyano | Subdirector De Iniciativas Corporativas | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Valladares | Coordinador Unidad De Contratos De Litio | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Varela | Directora de Administración y Finanzas Comité Sistema de Empresas | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Vásquez | Consejero/a Comité InnovaChile | 2018-06-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Subgerente De Desarrollo Territorial | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Susana Vega Evaristi | Coordinador Unidad De Presupuesto Y Control De Gestión | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Vega Jofre | Coordinadora Administración y Control de Gestión DR Arica y Parinacota | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lesly Vera | Subdirectora de Operación y Gestión Comité Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Andrés Wagner Brizzi | Consejero/a Comité de Emprendimiento | 2016-02-16 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ambrosio Yobanolo | Subdirector de Planificación y Control de Gestión Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Zamorano | Subdirector Regional Antofagasta | 2022-06-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Zamorano | Subdirector de Fomento Mipymes Comité Productivo Regional de Antofagasta | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Zapata | Subdirector De Desarrollos Tecnológicos | 2024-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elizabeth Zapata González | Consejero/a Comité de Emprendimiento | 2021-01-26 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-09-23 | 2024-10-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Olivares | Gerente de Desarrollo Territorial (S) | 2024-09-16 | 2024-09-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Pardo | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Director Ejecutivo y Gerente de Innovación (S) | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 09-09-2024 desde las 13:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | desde las 12:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Guerrero Suárez | Subdirector Regional de Magallanes (S) | 2024-09-03 | 2024-09-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Desde las 13:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | desde las 13:00 hrs. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Olivares | Gerente de Desarrollo Territorial (S) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Desarrollo Territorial (S) | 2024-08-27 | 2024-08-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina González | Subdirectora de Operaciones y Planificación Innova (S) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Anselmo Eduardo Peiñan Aillapán | Director Ejecutivo y Gerente de Innovación (S) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2024-08-13 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Gutiérrez Tapia | Gerente de Desarrollo Territorial (S) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Elizabeth Zapata González | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Contreras Sepulveda | Subdirectora Legal de Asuntos Corporativos (S) | 2024-08-13 | 2024-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Araneda | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-08-07 | 2024-08-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Guerra | Vicepresidente Ejecutivo (S) | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio García | Subgerente Legal Financiero | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Subgerente Legal de Innovación y Emprendimiento | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Alberto Arias Villarroel | Asesor de Contenido - Vicepresidencia Ejecutiva | 2024-03-08 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Bórquez | Coordinador Departamento Asuntos Corporativos | 2023-05-02 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Maggi | Gerente de Asuntos Estratégicos | 2022-07-08 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Felipe Marró Freitte | Subgerente Legal | 2024-03-08 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Subgerente Legal De Emprendimiento E Innovación | 2024-03-08 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Peña | Oficial De Cumplimiento Y Coordinador Unidad De Transparencia Y Lobby | 2024-03-08 | 2024-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |