Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Texia Gutiérrez | Jefa División Administración General (S) | 2018-06-26 | 2018-07-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Maiers | Jefe División Administración General | 2018-03-11 | 2018-06-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Amaro | Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Ministerial para la Promoción y Respeto de los Derechos de las Personas | 2016-09-01 | 2018-03-11 | Res. N° 952/41 de 22-09-2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Espinoza | Jefe División de Coordinación Interministerial | 2015-05-25 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Figueroa | Jefa Unidad de Estudios | 2015-05-18 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
William García | Jefe de la División Jurídico Legislativa | 2014-03-11 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Andrea Gutiérrez Ortega | Jefa División de Administración y Finanzas | 2015-06-01 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Mora | Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia | 2015-05-04 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Cristóbal Palma Orellana | Jefe Unidad de Gobierno Digital | 2017-05-22 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Exequiel Armando Silva Ortíz | Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales | 2016-10-26 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefa División Administración General (S) | 2018-02-19 | 2018-03-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefe División de Administración General (S) | 2018-01-12 | 2018-02-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
William García | Subsecretario (S | 2017-12-26 | 2017-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Maldonado Roldán | Ministro(a) (S) | 2017-12-26 | 2017-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Arellano Recabarren | Jefe División Unidad de Modernización y Gobierno Digital (S) | 2017-08-21 | 2017-08-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefa División Administración General (S) | 2017-07-06 | 2017-08-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Rojas | Jefe División Administración General (S) | 2017-07-17 | 2017-07-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefa División Administración General (S) | 2017-05-11 | 2017-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Arellano Recabarren | Jefe Unidad de Modernización y Gobierno Digital (S) | 2017-03-09 | 2017-05-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Alzamora | Jefe Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital | 2015-05-11 | 2017-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefa División Administración General (S) | 2017-03-01 | 2017-03-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel De La Fuente | Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales | 2015-05-04 | 2016-10-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Arellano Recabarren | Jefe Unidad de Modernización y Gobierno Digital (S) | 2016-07-08 | 2016-07-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eva Verónica Catalán Sepúlveda | Jefa División de Administración y Finanzas (S) | 2015-10-26 | 2016-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Cuitiño | Jefe de la División de Coordinación Interministerial | 2015-05-04 | 2015-05-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gómez | Jefa División Administración y Finanzas | 2015-05-04 | 2015-05-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |