Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Echecopar | Jefe División Coordinación Interministerial | 2023-01-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Escobar | Jefa unidad de Auditoria Interna Ministerial | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Facuse | Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paul Floor | Coordinador División Coordinación Interministerial | 2022-04-29 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maite Gambardella | Coordinadora División Jurídico Legislativa | 2022-04-29 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Abel Labraña | Jefe Departamento de Gestión Estratégica y Operaciones | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Lathrop | Jefe de División de Administración General | 2024-05-31 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Valeria Lubbert | Secretaria Ejecutiva Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Margarita Maira | Encargada de Participación Ciudadana y Gestión pública | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Marín | Coordinador División de Estudios | 2024-08-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Moya | Jefa División Jurídico Legislativa | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Ramos | Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento | 2023-07-20 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Salinas | EJEMPLO | 2023-02-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rina Sepúlveda | Jefa Unidad de Fiscalía Interna | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Henry Strange | Jefe Departamento de Gestión de Tecnologías de la Información | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Christian Valenzuela | Jefe Gabinete Subsecretario | 2022-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°59-2022 - Nombramiento Jefe de Gabinete Subsecretaria - Christian Valenzuela Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Zúñiga Gárate | Encargada de la Unidad de Compras y Contratación | 2024-03-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Arrué | Jefe División de Relaciones Políticas e Institucionales (S) | 2024-08-19 | 2024-08-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Liber Tamayo | Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas | 2024-03-06 | 2024-08-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Abel Labraña | Jefe (S) de División de Administración General | 2024-08-14 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Castillo Jaramillo | Coordinador División de Estudios | 2022-12-12 | 2024-07-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Lathrop | Jefe de División de Administración General (S) | 2023-08-22 | 2024-07-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Lathrop | Jefe Departamento de Administración y Finanzas | 2024-03-06 | 2024-06-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Samir Toro | Jefe de División de Administración General | 2022-08-12 | 2024-05-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Isabel Briceño | Coordinadora Adopción de Gobierno Digital | 2022-05-19 | 2024-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Inostroza | Jefe División de Gobierno Digital | 2022-03-11 | 2024-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Randall Ledermann | Coordinador de Gobierno Digital | 2022-05-19 | 2024-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Velasquez | Coordinador Productos de Gobierno Digital | 2022-05-19 | 2024-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Clarke | Secretario Ejecutivo Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (S) | 2024-02-01 | 2024-02-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Ramos | Encargado Nacional Plan Buen Vivir | 2023-02-15 | 2023-10-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristina Vio | Coordinadora Secretaria Ejecutiva Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia | 2022-04-29 | 2023-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paul Floor | Jefe División Coordinación Interministerial (S) | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Vigar | EJEMPLO DE CAPACITACIÓN | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Reyes | Director de datos del Estado | 2022-08-12 | 2023-03-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristina Vio | Secretaria Ejecutiva Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (S) | 2023-02-13 | 2023-02-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Vigar | EJEMPLO DE CAPACITACIÓN | 2022-12-21 | 2023-02-16 | ejemplo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karina Vigar | Otro | 2023-02-08 | 2023-02-09 | ejemplo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Valladares | Jefe Gabinete Ministra | 2022-09-29 | 2023-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Astorga | Coordinadora División de Estudios | 2022-04-29 | 2022-12-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Aisen Etcheverry | Jefa División Coordinación Interministerial | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Kareen Schramm | Jefa División de Gobierno Digital (S) | 2022-09-20 | 2022-09-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicole Martínez | Asesora en Sociedad Civil | 2022-04-29 | 2022-09-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Diego Vela | Jefe Gabinete Ministro | 2022-03-11 | 2022-09-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Inzunza | Coordinador Tecnologías de Gobierno Digital | 2022-05-19 | 2022-06-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Cox | Secretario Ejecutivo Convención Constitucional | 2021-08-13 | 2022-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ana Fuentes | Jefa de División de Administración General | 2022-03-11 | 2022-03-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aldunate | Jefa Gabinete Subsecretario | 2022-01-25 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Bonansea | Jefe de División de Administración General (S) | 2021-11-02 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Castillo | Jefa División de Relaciones Políticas e Institucionales | 2021-01-06 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Garcés | Jefa División Jurídico Legislativa | 2018-03-11 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |