Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Diego Miranda | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-02 | 2015-07-29 | Resolución 232, de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Helga Vergara | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-02 | 2015-07-29 | Resolución 232 de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Enrique Chávez Moya | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-01-30 | 2015-07-14 | 40 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Joselin Perez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-20 | 2015-07-14 | 154 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Muriel Troncoso | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-01-30 | 2015-07-14 | 40 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Viveros | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-20 | 2015-07-14 | 154 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Beatriz Caro Calfumán | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-07-08 | Resolución exenta 220B del 22 mayo 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Calderón | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-11 | 2015-06-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Castillo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-07 | 2015-06-30 | 136 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Diego Hernán Miranda Quiroz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-07 | 2015-06-30 | 136 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Moreno | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-07 | 2015-06-30 | 136 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Nuñez Maldonado | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-06-30 | 105 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Sandoval | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-06-30 | 105 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Helga Vergara | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-06-30 | 105 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nancy Alvarez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-15 | 2015-06-12 | Resolución 208, de 15 de mayo de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Jara | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 43 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 43 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marjorie Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-06-12 | 106 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Iván Toro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 43 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Nuñez Maldonado | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-11 | 2015-05-04 | 63 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marjorie Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-11 | 2015-05-04 | 63 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Helga Vergara | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-02-11 | 2015-05-04 | 63 B, de 2015. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-04-30 | Resolución 106, 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marjorie Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-03-18 | 2015-04-30 | Resolución 106, de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Enrique Chávez Moya | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-20 | 2015-04-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Viveros | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-20 | 2015-04-28 | Resolución 154, de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rosa Benavente | Jefe del Área de Estrategia y Gestión Institucional | 2019-05-22 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Cabrera Toro | Jefa (s) del Departamento de Gestión Estratégica | 2024-02-05 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Cariqueo | Jefe Departamento de Operaciones | 2016-09-05 | Indefinido | Resolución exenta 545 B, 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Céspedes | Jefe de División de Tecnología | 2024-06-17 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tamar Drobny | Jefa (s) del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2024-02-01 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rossana García González | Jefa (s) Departamento Departamento de Formación y Capacitación Usuaria | 2024-09-05 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Herrera | Jefe del Departamento Mercado Público | 2022-08-12 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Jara | Jefa del Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo | 2018-10-12 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paolo Jeldres | Jefe de Departamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 2024-06-17 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Aurora Lara | Jefa Departamento Gestión de Usuarios | 2015-08-28 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriela Lazo | Jefe División Estudios y Políticas de Compra | 2021-06-23 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isis López | Jefe del Departamento de Diseño de Servicios y Experiencia Usuaria | 2020-06-15 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Mora | Jefa del Departamento de Gestión y Participación de Proveedores | 2024-03-01 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Moreno | Jefe del Departamento de Gestión y Asesoría de Compradores | 2017-05-22 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Moreno | Jefe Departamento Observatorio de Compras Públicas | 2022-05-13 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Moya | Jefe Departamento Arquitectura y Desarrollo de Software | 2022-03-23 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Verónica Palma | Fiscal | 2024-02-19 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Pérez | Jefe de la División Gestión Usuaria | 2021-06-11 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Piñones | Jefe Departamento Administración y Finanzas | 2020-06-15 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Dora Ruiz Madrigal | Jefe de la División Compras Públicas | 2015-08-28 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Uribe | Jefa del Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana | 2018-01-29 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Viveros | Jefe Departamento de Proyectos | 2020-06-15 | Indefinido | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Soto | Jefe del Departamento de Formación y Capacitación Usuaria | 2020-06-15 | 2024-09-05 | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Alvarado | Jefe (s) Departamento Operaciones | 2023-11-01 | 2024-07-01 | Res 51 B 2024 DESIGNA SUJETOS PASIVOS DE LA LEY N°20.730 PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |