Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Loreto Garrido | Jefa Servicios Generales Dipreca | 2015-01-01 | 2016-07-04 | Resolución Exenta N°. 0570, 11/05/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Alberto Mora Romero | Subdirector Administrativo Hospital Dipreca | 2015-04-22 | 2016-06-30 | Resolución Exenta N°. 0570, 11/05/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |