Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento Finanzas | 2023-02-07 | 2023-02-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Fuentes | Jefe Unidad Auditoría Interna Subrogante | 2023-01-30 | 2023-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joaquín Torres | Jefe del Departamento Apoyo Logístico | 2021-04-06 | 2023-02-10 | Es nombrado como Jefe del Departamento Apoyo Logístico Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloy Callejas | Jefe Departamento Gestión de las Personas Subrogante | 2023-01-05 | 2023-01-27 | Asume puesto Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan López | Director General de Movilización Nacional Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-27 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Riffo | Subdirector General de Movilización Nacional Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Adolfo Barra | Jefe Departamento de Reclutamiento Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-20 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Joaquín Torres | Jefe Departamento Comunicacional Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-20 | Asume puesto Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Riffo | Subdirector General de Movilización Nacional | 2022-12-07 | 2022-12-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Riffo | Jefe Departamento Planificación | 2022-12-07 | 2022-12-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Niklitschek | Jefe del Departamento Comunicacional | 2022-01-31 | 2022-12-15 | Asume como Jefe del Depto Comunicacional Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Castillo | Subdirector General de Movilización Nacional | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Castillo | Jefe departamento Planificación | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Catrileo | Subdirector General de Movilización Nacional | 2021-12-03 | 2022-12-06 | Asume como Subdirector General de Movilización Nacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Catrileo | Jefe del Departamento Planificación | 2021-12-13 | 2022-12-06 | Asume como Jefe del Depto Planificación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Santander | Jefe Depto. Reclutamiento | 2022-02-18 | 2022-12-05 | Asume funciones como Jefe del Departamento de Reclutamiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloy Callejas | Jefe del Departamento Comunicacional | 2021-02-22 | 2022-12-02 | Asume como Jefe del DEPTO. Comunicacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Prado | Jefe del Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-08-16 | 2022-12-02 | Asume como Jefe del Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Castillo | Jefe del Departamento de Movilización | 2022-02-04 | 2022-11-30 | Asume como Jefe de Movilización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Santander | Subdirector General | 2022-11-21 | 2022-11-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Santander | Jefe Departamento Planificación | 2022-11-21 | 2022-11-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Santander | Subdirector General | 2022-10-12 | 2022-11-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Santander | Jefe Departamento Planificación | 2022-10-12 | 2022-11-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Niklitschek | Jefe del Departamento Apoyo Logístico | 2022-01-26 | 2022-02-28 | Asume como Jefe de Apoyo Logístico Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe del Depto. Control de Armas y Explosivos | 2022-02-01 | 2022-02-27 | Asume como Jefe del DEPTO. Control de Armas y Explosivos Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Catrileo | Director General de Movilización Nacional Subrogante | 2022-01-26 | 2022-02-21 | Asume como Director General de Movilización Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Hernandez Muñoz | Jefe del Departamento Auditoria Interna | 2022-02-01 | 2022-02-21 | Asume como Jefe de Auditoría Interna Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Jara Endress | Jefe Asesoría Jurídica | 2022-01-31 | 2022-02-21 | Asume como Jefe de Auditoría Jurídica Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Baladrón | Jefe del Departamento de Reclutamiento | 2021-12-24 | 2022-02-17 | Asume como Jefe del Departamento de Reclutamiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloy Callejas | Jefe del Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas | 2022-01-07 | 2022-01-31 | Asume como Jefe del Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Prado | Jefe del Departamento de Movilización | 2022-01-10 | 2022-01-28 | Asume como Jefe del Departamento de Movilización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Jefe Unidad Auditoría Interna | 2021-12-02 | 2022-01-13 | Asume como Jefe de la Unidad Auditoria Interna Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento de Movilización | 2021-12-03 | 2022-01-07 | Asume como Jefe de Departamento de Movilización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Prado | Jefe del Departamento de Control de Armas | 2021-12-20 | 2021-12-28 | Asume como Jefe del Departamento de Control de Armas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Benítez | Jefe Departamento de Control de Armas y Explosivos | 2018-07-23 | 2021-12-20 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Catrileo | Jefe del Departamento de Movilización | 2019-12-16 | 2021-12-03 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Robledo | Subdirector General de Movilización Nacional | 2020-12-15 | 2021-12-03 | Asume la Subdirección General de Movilización Nacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Robledo | Jefe Depto. Planificación | 2020-12-15 | 2021-12-03 | Asume como Jefe de Depto. Planificación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Donaire | Jefe del Departamento Auditoria Interna | 2021-05-24 | 2021-12-01 | Asume como Jefe del Depto. Auditoria Interna Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fredy Kirst | Jefe del Departamento Reclutamiento | 2020-01-02 | 2021-11-29 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Catrileo | Jefe del Departamento de Reclutamiento | 2021-08-16 | 2021-08-27 | Asume como Jefe Subrogante de Reclutamiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Niklitschek | Jefe Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-05-14 | 2021-08-16 | Asume como Jefe de Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Viel | Jefe del Departamento Tecnologías de la Información u Comunicaciones | 2021-03-30 | 2021-05-19 | Asume como Jefe del DETIC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Monika Motzfeld | Jefe del Departamento Comunicacional | 2020-12-09 | 2021-03-08 | Asume como Jefe del Departamento Comunicacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe del Departamento de Finanzas | 2020-12-11 | 2021-03-08 | Asume como Jefe Depto Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fredy Kirst | Jefe del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional | 2020-12-11 | 2021-02-15 | Nombramiento de Jefe de Departamento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Jefe Auditoría Interna | 2020-12-01 | 2021-01-21 | Asume como Jefe de Auditoría Interna Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Renato Alfredo Besa Salas | Jefe Depto. Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2020-02-10 | 2020-12-28 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Iván Hernández San Martín | Jefe del Departamento Auditoria Interna | 2020-01-03 | 2020-12-25 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Olga O'ryan | Jefe del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional | 2019-01-21 | 2020-12-15 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |