Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Nikhols Apostolowski | Jefe Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas | 2024-09-12 | Indefinido | Res. exenta N° 002561 de fecha 12.SEP.2024 que amplía Resolución que designa Sujetos pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloy Callejas | Jefe Departamento de Movilización | 2024-03-04 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Hinojosa | Director General | 2023-11-27 | Indefinido | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Moreno | Jefe Departamento Reclutamiento | 2023-03-13 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Pastén Aracena | Jefe Departamento Convenciones Armas Químicas y Biológicas | 2023-01-03 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Pliscoff | Jefe Departamento Apoyo Logístico | 2023-02-13 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Rojas | Jefe del Departamento Control de Armas | 2024-02-07 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Soto | Subdirector General | 2024-01-02 | Indefinido | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación | 2024-09-12 | Indefinido | Res. exenta N° 002561 de fecha 12.SEP.2024 que amplía Resolución que designa Sujetos pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Rojas | Subdirector General Subrogante | 2024-08-26 | 2024-09-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sandro Bertolotto | Encargado Sección Artes Marciales | 2023-09-28 | 2024-03-04 | Res. Exenta N° 2281 de fecha 29.AGO.2023 que Amplía Resolución Exenta que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Galaz | Jefe de la Unidad Auditoria Interna | 2022-01-13 | 2024-03-04 | Asume como Jefe de la Unidad Auditoria Interna Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-03-04 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nikhols Apostolowski | Jefe departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas | 2024-01-02 | 2024-03-03 | Asume cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Morales | Jefe Depto. Finanzas | 2021-03-08 | 2024-03-03 | Asume como Jefa del Depto. Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Moreno | Jefe Depto. Movilización Subrogante | 2024-02-02 | 2024-03-03 | Asume cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento Comunicacional Subrogante | 2024-02-01 | 2024-03-03 | Asume cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Rojas | Subdirector General Subrogante | 2024-02-24 | 2024-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento de Finanzas Subrogante | 2024-02-02 | 2024-03-01 | Asume Cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas Subrogante | 2024-02-02 | 2024-03-01 | Asume Cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Moreno | Subdirector General Subrogante | 2024-02-17 | 2024-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
David Rojas | Director General de Movilización Nacional Subrogante | 2024-02-17 | 2024-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlo Andrés Aratto Sepúlveda | Jefe Depto. Convenciones y Regímenes de Control Internacional Subrogante | 2024-02-02 | 2024-02-18 | Asume Cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Fuentes | Jefe Unidad Auditoría Interna subrogante | 2024-02-01 | 2024-02-16 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Rojas | Subdirector General Subrogante | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ernesto Ferrada | Jefe Departamento Control de Armas y Explosivos | 2023-11-15 | 2024-02-06 | Orden del Día N° 46 de fecha 10.NOV.2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Morales | Jefe Departamento Movilización Subrogante | 2024-01-29 | 2024-02-01 | Asume Cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe Departamento Reclutamiento Subrogante | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Asume Cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloy Callejas | Jefe Departamento Movilización | 2022-12-05 | 2024-01-31 | Res. Exenta N° 000470 de fecha 04.MAR.2024 que designa Sujetos Pasivos afectos a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Fernández | Jefe departamento de Apoyo Logístico Subrogante | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Res. Exenta N° 3515 de fecha 26.DIC.2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Fernández | Jefe departamento Comunicacional | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Asume cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Fernández | Jefe departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación Subrogante | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Fernández | Jefe Departamento Reclutamiento Subrogante | 2024-01-29 | 2024-01-31 | Asume Cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Echeverría | Jefe Departamento Comunicacional | 2023-05-25 | 2024-01-02 | Res. Exenta N° 001388 de fecha 24.MAY.2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Zenteno | Jefe del Departamento de Recursos Humanos | 2019-01-15 | 2024-01-02 | Asume como Jefe del Depto. Gestión y Desarrollo de las Personas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Baladrón | Jefe del Departamento de Convenciones y Regímenes de Control Internacional | 2021-02-15 | 2023-12-31 | Asume como Jefe Depto. de Convenciones y Regímenes de Control Internacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Baladrón | Subdirector General Subrogante | 2023-11-27 | 2023-12-31 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Adolfo Barra | Jefe del Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2022-02-04 | 2023-12-31 | Asume como Jefe del DETIC en calidad de Subrogante Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hernán Herrera | Asesor Jurídico | 2018-12-31 | 2023-12-15 | Encuadramiento 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Carrillo | Director General de Movilización Nacional | 2021-12-15 | 2023-11-26 | Asume como Director General de Movilización Nacional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan López | Subdirector General | 2023-01-30 | 2023-11-26 | asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan López | Director General Subrogante | 2023-11-20 | 2023-11-26 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Moreno | Subdirector General Subrogante | 2023-11-20 | 2023-11-24 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Riffo | Jefe del Departamento de Control de Armas | 2021-12-30 | 2023-11-14 | Asume como Jefe del Departamento de Control de Armas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Baladrón | Jefe Depto. Finanzas Subrogante | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Resolución N° 2502 de fecha 25.SEP.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ernesto Ferrada | Jefe Depto. Control de Armas Subrogante | 2023-09-20 | 2023-09-24 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan López | Director General de Movilización Subrogante | 2023-08-22 | 2023-09-10 | Resolución Exenta N° 2212 de fecha 22.AGO.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Riffo | Subdirector General Subrogante | 2023-08-28 | 2023-09-10 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Baladrón | Subdirector General Subrogante | 2023-08-22 | 2023-08-25 | Res. Exenta DGMN. DG (P) N° 6070/59/2179 de fecha 17.AGO.2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan López | Director General Subrogante | 2023-07-03 | 2023-07-07 | Asume cargo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |