Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Katerine Ríos | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1343-2-LE19 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Resolución Exenta N° 75 del 13.03.2019 Aprueba Bases Técnicas y Administrativas Licitación ID 1343-2-LE19 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Urqueta Cortes | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1343-1-LE19 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Res. Exta N° 74 del 12.03.2019 Aprueba Bases Administrativas, Técnicas y Anexos. Designa Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Berta Adaros | Encargada de Departamento de Coordinación y Gestión Territorial | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Aguirre | Otro | 2024-02-26 | Indefinido | Resolución exenta N°192 de la Delegación Presidencial Provincial de Limarí, de 26 de febrero de 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Kamila Alfaro | Coordinadora de Unidad de Ges ón Financiera y Presupuestaria | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de
lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Myrna Castro | Encargada de Departamento Jurídico | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de
lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bárbara Cortés | Coordinadora de Unidad de Administración, Adquisiciones y SSGG | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Mauricio Cortes Uren | Coordinador de Unidad Administrativo-Penal | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Fernández | Coordinadora de Unidad de Acción Social | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Gómez | Encarada de Departamento Social | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Ortiz | Coordinador de Unidad de Emergencias | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Katerine Ríos | Encargada de Departamento de Administración y Finanzas | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luciano Riveros | Coordinador de Unidad de Planificación y Control de Gestión | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de
lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Norita Ugalde | Asesora comunicacional | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de
lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Urqueta Cortes | Coordinador de Unidad de Ges ón de Personas | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Andres Zuleta Pereira | Asesor comunicacional | 2024-02-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 192, Designa incorporación de sujetos pasivos de lobby.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mila Patricia Jeria Del Laire | Asesora Juridica, Gobernadora (S) | 2016-08-23 | 2016-08-23 | No requiere resolución subroga, por el solo ministerio de lay. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marily Escobar | Delegado Presidencial Provincial | 2023-12-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Galo Luna | Delegado Presidencial Provincial | 2022-03-11 | 2023-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ivan Espinoza | Delegado Presidencial Provincial | 2021-07-14 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |