Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Izkia Siches | Ministro(a) | 2022-03-11 | 2022-09-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Delgado Mocarquer | Ministro(a) | 2020-11-04 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Victor Pérez Varela | Ministro(a) | 2020-07-28 | 2020-11-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Blumel | Ministro(a) | 2019-10-28 | 2020-07-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Chadwick Piñera | Ministro(a) | 2018-03-11 | 2019-10-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Fernandez Baeza | Ministro(a) | 2016-06-08 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mahmud Aleuy Peña Y Lillo | Ministro(a) Subrogante | 2018-01-06 | 2018-01-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Cifuentes Lillo | Ministro Subrogrante | 2017-07-06 | 2017-07-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Alfonso Burgos Varela | Ministro(a) | 2015-05-11 | 2016-06-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Julián Peñailillo Briceño | Ministro(a) | 2014-03-11 | 2015-05-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Álvaro Elizalde | Ministro Subrogante | 2015-02-17 | 2015-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Francisco Galli Basili | Subsecretario(a) | 2020-01-01 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Ubilla Mackenney | Subsecretario(a) | 2018-03-11 | 2019-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mahmud Aleuy Peña Y Lillo | Subsecretario(a) | 2014-03-07 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Ossandón Cañas | Subsecretario(a) Subrogante | 2018-01-06 | 2018-01-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Correa Bluas | Subsecretario Subrogante | 2017-10-29 | 2017-10-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Olivares | Jefa del Departamento de Acción Social | 2021-05-25 | 2021-08-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Montero | Jefe(a) de Gabinete | 2022-09-09 | 2023-08-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ana Uriarte | Jefe(a) de Gabinete | 2022-05-23 | 2022-09-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Estay | Jefe(a) de Gabinete | 2022-03-11 | 2022-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Chacón Romero | Jefe(a) de Gabinete | 2021-08-02 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Vega | Jefe(a) de Gabinete | 2020-01-01 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Guerrero | Jefe(a) de Gabinete | 2020-11-06 | 2021-08-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Giovanni Calderón | Jefe(a) de Gabinete | 2020-08-20 | 2020-11-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Prieto Meyer | Jefe(a) de Gabinete | 2019-11-25 | 2020-07-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Torres | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Interior y Seguridad Pública | 2018-03-11 | 2019-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María José Gómez García | Jefe(a) de Gabinete Ministro del Interior y Seguridad Pública | 2018-03-11 | 2019-11-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Boris Bezama | Jefe(a) de Gabinete | 2016-05-09 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Klenner Bahamonde | Jefe(a) de Gabinete | 2017-06-05 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Montero | Jefe(a) de Gabinete | 2015-05-11 | 2017-06-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paula Pacheco Flanagan | Jefe(a) de Gabinete | 2014-03-11 | 2016-05-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Barnachea Vasquez | Jefe(a) de servicio | 2014-03-11 | 2015-05-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Egaña | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ID 894778-4-LP24 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | Resolución Exenta N°2.603 del año 2024, que designa la comisión de evaluación para la licitación ID 894778-6-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Henríquez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ID 894778-4-LP24 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | Resolución Exenta N°2.603 del año 2024, que designa la comisión de evaluación para la licitación ID 894778-6-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Inda | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ID 894778-4-LP24 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | Resolución Exenta N°2.603 del año 2024, que designa la comisión de evaluación para la licitación ID 894778-6-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Salvador Mendez Torres | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ID 894778-4-LP24 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | Resolución Exenta N°2.603 del año 2024, que designa la comisión de evaluación para la licitación ID 894778-6-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elías Vallejos | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ID 894778-4-LP24 | 2024-06-14 | 2024-09-13 | Resolución Exenta N°2.603 del año 2024, que designa la comisión de evaluación para la licitación ID 894778-6-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Egaña | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA NORTE (UCEN), UBICADA EN JOSÉ FRANCISCO VERGARA N° 3223, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ, ID 1273371-1-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Henríquez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA NORTE (UCEN), UBICADA EN JOSÉ FRANCISCO VERGARA N° 3223, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ, ID 1273371-1-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Evelyn Alejandra Lachr Ulloa | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA NORTE (UCEN), UBICADA EN JOSÉ FRANCISCO VERGARA N° 3223, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ, ID 1273371-1-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nataly Cartes Cubillos | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO UPS O SAI DE RESPALDO DE ENERGÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIARIO OFICIAL, UBICADAS EN CALLE DR. TORRES BOONEN N° 511, COMUNA DE PROVIDENCIA, ID 894776-4-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Egaña | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO UPS O SAI DE RESPALDO DE ENERGÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIARIO OFICIAL, UBICADAS EN CALLE DR. TORRES BOONEN N° 511, COMUNA DE PROVIDENCIA, ID 894776-4-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Henríquez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO UPS O SAI DE RESPALDO DE ENERGÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIARIO OFICIAL, UBICADAS EN CALLE DR. TORRES BOONEN N° 511, COMUNA DE PROVIDENCIA, ID 894776-4-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Cucumides | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE CONTROL DE DOMINIO PARA LAS DELEGACIONES PRESIDENCIALES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL, ID 1155493-3-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Egaña | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE CONTROL DE DOMINIO PARA LAS DELEGACIONES PRESIDENCIALES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL, ID 1155493-3-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Egaña | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE LA MONEDA, ID 623-9-LE24: | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Henríquez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE CONTROL DE DOMINIO PARA LAS DELEGACIONES PRESIDENCIALES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL, ID 1155493-3-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jennifer Henríquez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE LA MONEDA, ID 623-9-LE24: | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Inda | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE CONTROL DE DOMINIO PARA LAS DELEGACIONES PRESIDENCIALES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL, ID 1155493-3-LE24 | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gerardo Martínez | Integrante de Comisión Evaluadora LICITACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE LA MONEDA, ID 623-9-LE24: | 2024-06-24 | 2024-09-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |